Hanes ariannol SIDE BY SIDE (CHILDREN) LIMITED
Rhif yr elusen: 1135723
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.14m | £2.62m | £2.84m | £2.52m | £3.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.14m | £2.60m | £2.65m | £2.81m | £3.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.32m | £1.42m | N/A | £1.93m | £2.18m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.96m | £5.41k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £726.04k | £1.01m | £867.72k | £581.51k | £722.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.41m | £1.61m | £1.90m | £1.93m | £2.29m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £283 | £316 | £257 | £318 | £415 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £63.79k | £5.41k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.03m | £2.38m | £2.55m | £2.75m | £3.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £111.48k | £223.93k | £98.64k | £58.99k | £44.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.20k | £9.57k | £11.57k | £10.64k | £6.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £5.00k | £5.50k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.