Hanes ariannol CLASSICS FOR ALL
Rhif yr elusen: 1135379
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £608.10k | £650.00k | £655.93k | £787.15k | £631.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £481.08k | £678.66k | £513.14k | £599.67k | £631.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £505.25k | £641.15k | £651.69k | £697.63k | £601.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £102.24k | £8.22k | £0 | £88.88k | £28.93k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £3.62k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £607 | £640 | £626 | £646 | £1.29k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £800 | £2.40k | £2.40k | £17.40k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £347.94k | £472.05k | £341.80k | £438.91k | £468.30k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £133.14k | £206.61k | £171.34k | £160.75k | £163.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.81k | £12.13k | £10.49k | £22.20k | £36.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £190.94k | £234.01k | £131.03k | £292.30k | £276.91k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.