Hanes ariannol Hope into Action UK
Rhif yr elusen: 1137686
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.32m | £1.45m | £1.76m | £1.58m | £1.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £976.31k | £1.22m | £1.30m | £1.55m | £1.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £892.52k | £916.76k | £1.21m | £929.01k | £927.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £419.78k | £528.83k | £541.14k | £649.85k | £692.49k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.68k | £9.30k | £9.27k | £5.14k | £8.56k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £962.25k | £1.19m | £1.28m | £1.52m | £1.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.07k | £29.41k | £26.24k | £34.73k | £33.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £2.52k | £3.02k | £3.60k | £5.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £34.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.