ymddiriedolwyr BOBTAILS PLAYGROUP & TEDDY CLUB
Rhif yr elusen: 1137973
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalie Bowen | Cadeirydd | 24 September 2016 |
|
|
||||
Samara Partridge | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Claire Malone | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Victoria Louise Mazza | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Chloe Rossides | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Kerime Cedras | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Kerry O'Neil | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Keely Smith | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Dominica Hunneyball | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.