Hanes ariannol TREE TOPS
Rhif yr elusen: 1124620
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £140.58k | £154.82k | £134.52k | £33.33k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £154.57k | £159.04k | £159.32k | £80.46k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £32.50k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £81.64k | £92.12k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.