Hanes ariannol HAMPSHIRE AND ISLANDS AREA QUAKER MEETING
Rhif yr elusen: 1134213
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £252.09k | £263.05k | £247.03k | £633.74k | £514.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £207.95k | £193.94k | £252.13k | £285.82k | £323.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £477.88k | £380.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £73.57k | £53.38k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £31.55k | £30.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £50.75k | £49.18k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £388.93k | £256.55k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £196.21k | £232.77k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £89.31k | £90.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £13.66k | £11.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £110.72k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £9.47k | £6.42k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £305 | £308 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.