ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, WESTBURY-ON-TRYM
Rhif yr elusen: 1128488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ANDRE HENDRIK HART | Cadeirydd |
|
|
|||||
Clare Melody Waggett | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|||||
Professor Marianne Jane Ailes | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Marjorie Alison Burton | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Samuel Joseph Turner | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
David Memery | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Patrick John Harris | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Christine Liddle | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Mark Bourne-Worster | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Robert Wilson | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Adrian Ailes | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
David Troughton | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|
||||
MRS GILL HOWSE | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
MRS KATE HOARE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CANON DAVID ROBERT MCGREGOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS GILL CARTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEITH ROBERT YEANDEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.