ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAULINUS, CRAYFORD
Rhif yr elusen: 1127824
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Paul Prentice | Cadeirydd | 08 April 2018 |
|
|||||
Helen Christina Blakemore | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Matthew Emery | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Simon Akhurst | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
James Butler | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Eleanor Holbrook | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Katie Blewett | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Nicola Grace | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Donna Hovenden | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Dean Humphreys | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Stanley Nwankudu | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Pamela Rowlatt | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
David Day | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Ruth Lambourn | Ymddiriedolwr | 11 April 2021 |
|
|
||||
Andrew Sinclair | Ymddiriedolwr | 31 October 2020 |
|
|
||||
Jean Jones | Ymddiriedolwr | 31 October 2020 |
|
|
||||
Simon Sukonik | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Michael Olumayawa Olusenn Onafuwa | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
RICHARD DEMUTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.