ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS WESTON
Rhif yr elusen: 1127844
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathryn Ellis | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|||||
Catherine Wise | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Veronica Reed | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Ravindra Roberts | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Janine Willson | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Jim Dwelly | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Rev Richard Rugg | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||
ERIC ALLENBY ALASTAIR CRAIG | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||
ALISON CRUTHERS | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|||||
GORDON WRATTEN | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|||||
KAREN BOWLES | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.