ymddiriedolwyr PARK ROAD BAPTIST CHURCH, PETERBOROUGH
Rhif yr elusen: 1127659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Howard Michael Page | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|||||||
Florence Morton | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|||||||
Patricia Woolhouse | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|||||||
Rev Derek James Gibson | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||||
Stephen Charles West | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|||||||
Margaret Ann Butler | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|||||||
Dr Daniel Rimamde Tanko Andeyaba | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||||
MARK JACKSON | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.