Hanes ariannol The Parochial Church Council of Godalming Minster
Rhif yr elusen: 1128305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £609.87k | £619.38k | £503.47k | £487.10k | £609.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £458.59k | £581.92k | £569.58k | £572.67k | £665.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £534.79k | £523.64k | £392.36k | N/A | £418.86k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.26k | £9.88k | £6.48k | N/A | £12.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £25.34k | £16.23k | £10.73k | N/A | £66.52k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.47k | £35.07k | £28.96k | N/A | £49.27k | |
|
Incwm - Arall | £23.02k | £34.56k | £64.93k | N/A | £62.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £52.22k | £4.16k | £0 | N/A | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £421.62k | £553.16k | £502.89k | N/A | £656.12k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.12k | £6.77k | £43.47k | N/A | £9.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.85k | £22.00k | £23.22k | N/A | £20.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £28.92k | £28.03k | £16.64k | N/A | £16.98k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £23.85k | £22.00k | £23.22k | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.