Hanes ariannol GLOUCESTERSHIRE LIBERAL JEWISH COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1133192
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.21k | £17.61k | £24.49k | £32.84k | £29.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.08k | £15.38k | £18.96k | £30.50k | £25.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.