Hanes ariannol 1ST BINGLEY SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1127910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.32k | £18.15k | £55.01k | £37.00k | £61.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.12k | £19.74k | £40.67k | £42.55k | £58.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £805 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £700 | £12.03k | £24.05k | £700 | £805 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.