Hanes ariannol CALDERDALE WELLBEING
Rhif yr elusen: 1132316
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £455.63k | £650.22k | £737.08k | £1.46m | £1.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £455.49k | £555.19k | £664.67k | £1.09m | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £336.46k | £737.92k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £140.76k | £202.40k | £282.99k | £747.05k | £221.56k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £617.46k | £45.58k | £1.13m | £355.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £690.87k | £336.46k | £737.92k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £788 | £633 | £480 | £4.21k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £31.97k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £17.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £555.19k | £664.67k | £1.09m | £1.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £125 | £1.05k | £6.50k | £12.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.