Hanes ariannol HOME-START ELMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1128325
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (26 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £176.92k | £193.90k | £190.98k | £254.32k | £128.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £168.98k | £183.89k | £206.39k | £218.59k | £214.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £48.73k | £27.49k | £27.49k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £59.20k | N/A | N/A | N/A | £36.49k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.