Hanes ariannol HOPE RESCUE
Rhif yr elusen: 1129629
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £518.88k | £627.84k | £1.14m | £1.17m | £1.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £604.89k | £734.27k | £749.58k | £1.15m | £1.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £88.23k | £51.74k | £28.83k | £118.55k | £174.07k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £125.94k | £52.75k | £13.89k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £139.51k | £289.88k | £563.04k | £570.17k | £649.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £63.70k | £297.11k | £223.45k | £440.40k | £555.88k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £315.67k | £40.84k | £332.11k | £155.53k | £201.52k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £25.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £25.00k | £6.00k | £250 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £576.92k | £662.20k | £691.22k | £1.06m | £1.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £27.97k | £72.07k | £58.36k | £88.62k | £131.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.20k | £0 | £6.61k | £1.07k | £28.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.