ymddiriedolwyr REIGATE PARK UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Rhif yr elusen: 1130103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith Vivien Fowler | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Christina Papworth | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Charles Ellwood Downman | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Hannah Robertson | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Wendy Hopkins | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
David Mercer | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Richard Garlick | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Paula Sowton | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Helen Louise Conway | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Lynne Rosemary Skinner | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Susan Ann Knight | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.