ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH PITSMOOR, SHEFFIELD
Rhif yr elusen: 1129500
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Philip John Salmon | Cadeirydd | 01 April 2018 |
|
|
||||
Rev William Duncan Gowers | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||
KATE THOMPSON | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
William Hill Ross | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Nicholas Mark Edmondson | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Joanne Chadwick | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Blessing Dienye Pepple | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Jane Margaret Skinner | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Dr Dienye Hector Pepple | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Patricia Limb | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Benjamin Michael Allen Treadaway | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Robert Newman | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Robert Platts | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Ruth Alyson Crowley | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Bernadette Rouine | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.