Hanes ariannol OSMANI TRUST
Rhif yr elusen: 1129282
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £822.15k | £767.59k | £796.96k | £1.30m | £1.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £861.41k | £753.61k | £728.61k | £1.11m | £1.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £78.01k | £176.11k | £166.99k | £473.66k | £762.41k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £138.10k | £83.28k | £147.07k | £207.69k | £291.69k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £6.00k | £11.12k | £14.74k | £42 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £306.68k | £268.83k | £45.11k | £211.89k | £258.93k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £348.80k | £439.33k | £658.44k | £939.53k | £1.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £166.66k | £53.42k | £82.29k | £134.97k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £11.12k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £625.58k | £454.87k | £709.08k | £874.10k | £1.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £28.48k | £36.55k | £19.53k | £20.65k | £39.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £90.37k | £81.37k | £80.67k | £79.90k | £101.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £65.63k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £207.36k | £262.19k | £0 | £217.07k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.