Hanes ariannol PRESIDENT OF THE REGIMENTAL INSTITUTION OF THE INFANTRY TRAINING CENTRE
Rhif yr elusen: 1129830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £784.03k | £654.33k | £788.26k | £579.03k | £636.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £682.22k | £593.82k | £762.90k | £655.14k | £688.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £84.53k | £112.45k | £139.85k | £70.05k | £86.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £574.30k | £444.06k | £562.03k | £400.96k | £481.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £120.07k | £96.66k | £83.65k | £102.60k | £59.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.27k | £1.16k | £2.74k | £5.42k | £8.38k | |
|
Incwm - Arall | £3.85k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £660.11k | £574.29k | £759.60k | £650.09k | £683.38k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.11k | £19.53k | £518 | £509 | £995 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £2.79k | £4.54k | £4.01k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.