Hanes ariannol WESSEX RIVERS TRUST
Rhif yr elusen: 1130991
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £331.83k | £479.81k | £751.76k | £1.23m | £1.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £284.07k | £451.43k | £630.45k | £1.25m | £1.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £21.54k | N/A | £8.94k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £58.41k | £126.91k | £177.75k | £271.94k | £239.24k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £244.99k | £33.63k | £17.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £6.97k | £17.39k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £490.71k | £1.17m | £1.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £9.10k | £1.24k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £630.45k | £1.25m | £1.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £11.87k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.