ymddiriedolwyr BOLTON METHODIST MISSION
Rhif yr elusen: 1130745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
26 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Foster | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Rev DARREN GARFIELD | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||
Christian Baker | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||||
Katie Hannah Barnes | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Neil Starkey | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Kerry Heppolette | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Elaine Fletcher-Cowen | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Carole Pilkington | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Dawn Thornber | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Ellen Shirley Starkey | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Diana Mary Bradley | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||||
Victor Stoddart Williams BA MSc MBA | Ymddiriedolwr | 13 May 2018 |
|
|
||||||
Kathleen Mary Webster | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||
Susan Patricia Marshall | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||
Robert Hamilton Marshall | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
|
||||||
Christine Freda Cresswell | Ymddiriedolwr | 20 May 2013 |
|
|
||||||
THELMA HALLIWELL | Ymddiriedolwr | 20 May 2013 |
|
|
||||||
PETER GRAHAME MILLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
REBEKAH SUSAN MARY FAIRHURST | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CHRISTINE HEPPOLETTE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PAMELA JACKSON GREEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
GEOFFREY ALAN WEBSTER BSC DIP ED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Rev Dr Brian Tomkins | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Robert Bradley | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DAVID TOMLINSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Jill Orrell | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.