ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL, HAMMERSMITH
Rhif yr elusen: 1130490
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Wooldridge | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Sam Stephens | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|||||
Nnamdi Nwaneri | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Melissa Asimolowo | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Rev Peter Wynter | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Max Harris | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Stephen Richards | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Sharron Frood | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Helen Rowlandson | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Laura Opara | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Stephen West | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Conrad Law | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Margaret Haley | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Barker | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Amanda Graves | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Alyson Evans | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
||||
David Bell | Ymddiriedolwr | 06 July 2013 |
|
|
||||
REVD DR VIVIAN IVOR THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.