Hanes ariannol WHITBY AND DISTRICT COMMUNITY TRANSPORT
Rhif yr elusen: 1129855
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £88.79k | £130.24k | £88.28k | £94.33k | £96.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £85.37k | £107.99k | £103.14k | £106.28k | £107.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.66k | £4.74k | £4.74k | £4.70k | £4.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.50k | £64.13k | £30.83k | £42.36k | £22.66k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.