Dogfen lywodraethu THREE VALLEYS MALE VOICE CHOIR
Rhif yr elusen: 1129820
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/10/2008 AS AMENDED ON 25/10/2011 AS AMENDED ON 08/04/2011 AS AMENDED ON 22 NOV 2016 as amended on 19 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
(A) THE OBJECT OF THE CHOIR SHALL BE THE STUDY AND PRACTICE OF CHORAL MUSIC IN ORDER TO FOSTER PUBLIC KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF SUCH MUSIC BY MEANS OF PUBLIC PERFORMANCE. (B) TO SUPPORT SUCH CHARITABLE INSTITUTIONS< CAUSES AND PURPOSES, THROUGH PERFORMANCE, AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.