Hanes ariannol ZIMBABWE HEALTH TRAINING SUPPORT
Rhif yr elusen: 1133400
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/04/2019 | 29/04/2020 | 29/04/2021 | 29/04/2022 | 29/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.36k | £1.90k | £3.65k | £2.88k | £272 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.90k | £7.25k | £1.57k | £4.12k | £7.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.