Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BARNABAS WOODSIDE PARK
Rhif yr elusen: 1131412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.71m | £1.33m | £1.43m | £1.22m | £1.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.59m | £1.86m | £1.21m | £1.30m | £1.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.95k | £4.15k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.22m | £1.29m | £1.33m | £1.18m | £1.17m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £361 | £10 | £0 | £35.16k | £60.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £28.88k | £30.49k | £65.24k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £177 | £370 | £164 | £18 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £5.46m | £6.95k | £26.29k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £1.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.59m | £1.86m | £1.21m | £1.30m | £1.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £669 | £546 | £1.85k | £1.88k | £3.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.20k | £4.34k | £4.34k | £4.58k | £6.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £18.29k | £26.42k | £14.15k | £15.22k | £6.56k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.