Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL'S EALING
Rhif yr elusen: 1132598
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £869.90k | £760.19k | £764.16k | £751.76k | £709.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £774.23k | £686.01k | £706.31k | £727.31k | £804.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £18.81k | £2.58k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £705.29k | £650.78k | £647.04k | £607.14k | £527.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £36.44k | £11.37k | £8.39k | £24.54k | £32.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £321 | £16 | £89 | £433 | £2.44k | |
|
Incwm - Arall | £127.85k | £98.03k | £108.65k | £119.64k | £146.56k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £771.68k | £683.42k | £703.07k | £722.13k | £800.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.55k | £2.58k | £3.24k | £2.78k | £2.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.53k | £5.22k | £5.19k | £5.19k | £5.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £146.24k | £110.95k | £162.37k | £160.27k | £142.06k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £2.41k | £943 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.