Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL, LEAMINGTON PRIORS
Rhif yr elusen: 1130329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £555.64k | £571.98k | £646.07k | £572.61k | £690.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £526.97k | £603.91k | £606.67k | £582.41k | £681.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £515.68k | £530.08k | £632.43k | £551.18k | £657.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £442 | £2.86k | £72 | £885 | £899 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £22.37k | £19.09k | £3.49k | £8.56k | £13.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.15k | £19.95k | £10.08k | £11.98k | £18.38k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £526.97k | £603.91k | £606.67k | £582.41k | £681.20k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.70k | £2.71k | £4.32k | £5.18k | £3.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £61.33k | £56.98k | £70.54k | £60.07k | £37.95k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.