ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF JESMOND
Rhif yr elusen: 1134530
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right Reverend Jonathan Justin Speaight Pryke | Cadeirydd |
|
||||||||||
Dr Oliver David Turner | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||||||
Yanjun Chen Bromley | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||||||
Dr Kathryn Rowan Bell | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||||||
Andrew David Shaw | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||||||
Jonathan Peter Wake Green | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||||||
Hilary Louise Caisley | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|||||||||
Mark Richard Whitehall | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|||||||||
Susan Joyce Addison | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||||||
Jonathan David McAllister | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||||||
Peter Slegg | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||||||
Elizabeth Heather Jackson | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||||||
Dr William Sackville Tufton | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|||||||||
Dr SUSAN MARY LEE | Ymddiriedolwr | 30 September 2011 |
|
|
||||||||
REV IAN TIMOTHY SIMON GARRETT | Ymddiriedolwr | 30 September 2011 |
|
|
||||||||
DONNA RUTH LAWRENCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
JANICE ANNE JOLLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
LAURA MARGUERITE EDITH ROBB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
GLYNIS MARGARET MACKIE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MR ANDY MATHERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MR ANDREW COULSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
Rev RAMZI PAUL ADCOCK | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
REVEREND DAVID RONALD JAMES HOLLOWAY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.