ymddiriedolwyr SOUTHAMPTON METHODIST DISTRICT
Rhif yr elusen: 1134386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Peter de Ville | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|
||||||
ROSALIND PATRICIA PYE | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||||
ELIZABETH WARD | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||
Dr David Julian Tawn | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||
Christopher Stephen Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||
Rev MARK JOHN CHEETHAM | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Rev BRYAN FREDRICK COATES | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||||
Rev Pauline Annette Crispin | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||
Rev John Raymond Izzard | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||
John Evans | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||||
Rev John Gareth Hughes | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||||
Rev MARTIN PETER BEUKES | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||||
Rev RACHEL JANE BORGARS | Ymddiriedolwr | 02 March 2019 |
|
|||||||
PAUL ANTONY YARRIEN | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
||||||
CHRISTINE STUCKEY | Ymddiriedolwr | 12 October 2018 |
|
|
||||||
Sandra Anne Coates | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
CHRISTINE ELIZABETH HOLLAND | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
MICHAEL JOHN PETTER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.