Hanes ariannol THE RAINSOUGH JOINT HEBREW BURIAL BOARD
Rhif yr elusen: 500406
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2009 | 31/01/2010 | 31/01/2011 | 31/01/2012 | 31/01/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.59k | £32.65k | £40.65k | £38.18k | £24.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.86k | £38.60k | £33.10k | £35.96k | £28.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.