ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS, LEIGHTON BUZZARD
Rhif yr elusen: 1131221
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Tingay Mr | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Geoffrey Marchant | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||
Amy Tingay | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Stacey Major | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Carol Yirrell | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Jackie Rudom | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Linda Kagunga | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Alan Perrott | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
William Webb | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
Samuel David Grahame Smith | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
Dr Stephen Jury | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
JANET WENBORN | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Christine Munford | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
John Edward Sykes | Ymddiriedolwr | 27 November 2014 |
|
|
||||
Geoffrey Ralph Huskisson | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
LINDSAY BEVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.