ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER AND ST PAUL, UPLYME
Rhif yr elusen: 1131962
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Impey | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Joanna Susan Clarke | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Mike Maccoy | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Susan Wells | Ymddiriedolwr | 18 July 2021 |
|
|
||||
Sharyn Walker | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Jenny Perham | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|||||
Rev Nicky Davies | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Robert Smith | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
MATTHEW JAMES ROE | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||
ROBIN VICTOR HODGES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DONALD GORDON DRAPER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.