ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL, BEDFORD
Rhif yr elusen: 1134614
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Kevin Goss | Cadeirydd | 10 July 2014 |
|
|||||||||
Dulcie Stanhope | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||||||
Rev Anthony Davis | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||
Ann Collett-White | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||||||
Rachel Brown | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||||||
Rachel Clover | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||||||
Dr Kaye McLelland | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||||||
Linda Elaine Byer | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||||||
Valerie Lane | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||||||
David John Price | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|||||||||
Malcolm Smith | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||||||
Ann Patricia Whittome | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||||||
Claire Price | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||||||
WENDY JONES | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|||||||||
Florence Bignell | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.