ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CRANLEY OTHERWISE CRANLEIGH
Rhif yr elusen: 1131701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV Roy Woodhams | Cadeirydd | 24 January 2014 |
|
|
||||
Stephanie Helen Shepherd | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
John Christopher Watson | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Edward William Rothwell | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
SUSAN ANN KNIGHT | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|||||
Nigel Lynn | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Bryn Jones | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Paul Michael Jenkins | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Alan Walton | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Rogan George Dixon | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Jane Etherington | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Rev Timothy James Clifford Hill | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||
Rev Rutton Behram Viccajee | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Susan Birgitta Clarke | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Maurice Bowles | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
KATHERINE JANE TUCK | Ymddiriedolwr | 15 April 2015 |
|
|
||||
JOAN CONNOLLY | Ymddiriedolwr | 10 June 2013 |
|
|
||||
MARGIE NURSEY | Ymddiriedolwr | 08 May 2012 |
|
|
||||
SANDRA KEEPING | Ymddiriedolwr | 18 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.