ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER DE MERTON WITH ST CUTHBERT
Rhif yr elusen: 1132799
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev KELVIN WOOLMER | Cadeirydd | 10 February 2017 |
|
|
||||
Elizabeth Wilkin | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Lisa Anne Downham | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Anna Catherine Pugh | Ymddiriedolwr | 11 April 2021 |
|
|
||||
Paul Roy Downham | Ymddiriedolwr | 11 April 2021 |
|
|||||
Margaret Hibbert Cowley | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
David Daniel Nunes | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Patricia Huxford | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Heather Dorothy Buxton-Hall | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Gloria Patricia Clarke | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Rev Rachel Clare Simons | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Teresa Mary Clarke | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Joseph Prentice | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|||||
JANIS LARGE | Ymddiriedolwr | 30 September 2011 |
|
|||||
PAUL HOWLETT FRICKER | Ymddiriedolwr | 30 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.