ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. LAWRENCE, NORTH WINGFIELD
Rhif yr elusen: 1132017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Richard Clark | Cadeirydd | 21 July 2022 |
|
|
||||
David Green | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Michael Stanley | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Jonathan Mark Silk | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Katie Thacker | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Juliet Hall | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Yvonne Marie Haywood | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
John Anthony Elton | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|||||
Valerie Ann Fenton | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|||||
MELANIE JAYNE EARLAND | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|||||
Lisa Michelle Reeve | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Jane Kinsell | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
JOHN COOPER | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|||||
Sandra Crawley | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.