ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PANCRAS AND ST JOHN, CHICHESTER
Rhif yr elusen: 1137043
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Aspden | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Deborah Robinson | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Linda Ward | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Judith Ball | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Olugbenga Beckley | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
DEREK JOHN MUMFORD | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Carolyn Mary Codner | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Sharyl Mary Bowers | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Malcolm Sedgwick Watts | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Bernadette Condron | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
Timothy Gregson Morgan | Ymddiriedolwr | 23 April 2016 |
|
|
||||
MICHAEL DARBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA JOAN DARBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DERRICK John TYLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.