ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL AND ALL ANGELS, HIGHWORTH WITH SEVENHAMPTON AND INGLESHAM
Rhif yr elusen: 1132544
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (192 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jill Elbourn | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Philip Sapwell | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
Pam Linfield | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Peter Croton | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
RUTH HUBAND | Ymddiriedolwr | 16 May 2016 |
|
|
||||
Bobby Bailey | Ymddiriedolwr | 30 April 2012 |
|
|||||
STEPHEN FASHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIA HAZEL BISHOP JP | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.