Hanes ariannol MUSIC ACTION INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1136295
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £207.45k | £206.26k | £142.17k | £117.52k | £150.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £219.69k | £228.38k | £122.27k | £172.25k | £169.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £300 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.58k | N/A | N/A | £12.58k | £18.45k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.