ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY MAGDALENE CHURCH, PECKHAM
Rhif yr elusen: 1131457
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Cecil-Haffner | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||||
Cynthia Enofu Ohwariovbe | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||||
Regaugetswe Osei-Bonsu | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||||
Melanie Omolaso | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||||
Flora Jeanetta Bowen | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||||
Jacob Omolaso | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||||
Emma Musinguzi | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||||
Ruth Kagoro | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||||
EMEKA KINGSLEY ANUDU | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||||
KEHINDE OYEBANJO ACCA | Ymddiriedolwr | 21 April 2013 |
|
|
||||||
MICHAEL ROBERT HARTLEY | Ymddiriedolwr | 17 April 2011 |
|
|||||||
Rosemund Adikiyeofori Pretoru | Ymddiriedolwr | 25 April 2010 |
|
|
||||||
DENNIS AKPOMUDIARE OHWARIOVBE | Ymddiriedolwr | 22 April 2007 |
|
|
||||||
Sonia Clare Phippard | Ymddiriedolwr | 21 April 2002 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.