ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF RYE WITH RYE HARBOUR
Rhif yr elusen: 1132236
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Paul White | Cadeirydd | 01 November 2021 |
|
|
||||||
Jonathan Kent | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||||
Kathy Redman | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||||
Virginia Festing | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||||
David Angell | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||||
William Everett | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||||
Graham Hurley | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||||
Lady Christia Ampthill | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||||
Lord David Ampthill | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||||
Dr Elizabeth Bamji | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|
||||||
KT Bruce | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|
||||||
Martin Bruce | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|||||||
CHRISTINE EMSON | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|||||||
Shelley Jebb | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|||||||
BARRY NEALON | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|||||||
BRENDA SNASHALL | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|||||||
LINDA ESTRADA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.