Hanes ariannol JUSTICE & CARE
Rhif yr elusen: 1133829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.15m | £1.82m | £2.26m | £2.47m | £2.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.19m | £1.87m | £2.01m | £2.61m | £3.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £48.25k | £32.27k | £77.22k | £447.51k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.08m | £1.82m | £2.25m | £2.45m | £2.86m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.68k | £3.32k | £10.56k | £11.45k | £12.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £14.77k | |
|
Incwm - Arall | £54.20k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £980.29k | £1.61m | £1.76m | £2.35m | £3.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £209.46k | £254.25k | £250.24k | £257.49k | £295.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.04k | £30.31k | £44.18k | £35.19k | £62.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £298.71k | £268.67k | £260.90k | £529.66k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.