ymddiriedolwyr THE FILLIES GFC
Rhif yr elusen: 1133669
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERENCE ROYLE | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
JASON BERNARD MARTIN | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
RYAN EVANS | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
REBECCA ROYLE-EVANS | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Carolyn Ginley | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|||||
Laura Harlock | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
Joanne Lee | Ymddiriedolwr | 02 March 2015 |
|
|||||
Adam Fairclough | Ymddiriedolwr | 21 January 2014 |
|
|||||
Michelle Fairclough | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.