ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ROCHESTER
Rhif yr elusen: 1132260
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Joel Love | Cadeirydd | 24 April 2015 |
|
|
||||
Rev Mark Francis Ball | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Juia Hawkins | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Nicola Timlick | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Rev Ruth Teruel-Pyrke | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Gary Ward | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Monica Aldridge | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Joy Alison Wilson | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
Douglas Seth-Smith | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Aidan James Dooley | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
David Porter | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Michael O'Connor | Ymddiriedolwr | 16 May 2016 |
|
|
||||
PETER CORNELL | Ymddiriedolwr | 12 April 2015 |
|
|
||||
PAMELA JANE MOSS JP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGELA MARY CORNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.