Hanes ariannol THE COUNSELLING AND FAMILY CENTRE, ALTRINCHAM
Rhif yr elusen: 1133079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £424.12k | £419.62k | £346.33k | £647.52k | £656.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £392.46k | £473.09k | £348.18k | £541.38k | £749.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £11.03k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.76k | N/A | N/A | £7.51k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £126.35k | £205.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £324.61k | £450.56k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £532.09k | £742.04k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £9.29k | £7.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.