Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF TEWKESBURY ABBEY WITH WALTON CARDIFF
Rhif yr elusen: 1133813
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (147 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £967.04k | £996.59k | £658.31k | £790.90k | £867.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.04m | £1.06m | £606.72k | £827.25k | £869.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £135.96k | £199.15k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £601.65k | £603.58k | £592.93k | £639.46k | £604.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £315.67k | £327.02k | £40.94k | £120.38k | £221.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £38.05k | £53.25k | £12.58k | £19.76k | £30.14k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.68k | £12.74k | £11.86k | £11.30k | £11.47k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.20k | £18.17k | £80.54k | £5.84k | £7.02k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £828.83k | £832.26k | £573.48k | £792.67k | £843.01k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £206.25k | £230.45k | £33.24k | £34.58k | £26.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.27k | £5.14k | £5.21k | £4.70k | £3.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £9.57k | £10.73k | £638 | £2.50k | £6.51k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.67k | £4.06k | £4.40k | £4.47k | £4.28k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.