ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BELPER, ST.PETER
Rhif yr elusen: 1132878
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ANNE MARGARET STRATTON | Cadeirydd |
|
||||||||
Julian Hodgson | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|||||||
Margaret Irene Mary Goddard | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||||
Patience Atkinson-Gregory | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||||
Christopher John Craddy | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||||
Barbara Ann Anderton | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||||
Derek Adams | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||||
Tracy Lynne Drake | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||||
JOHN STUART HASTINGS-THOMSON | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|||||||
SUSAN MARIE ALLEN | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|||||||
Geraldine Comery | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||||
Constance Sandra Beresford | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||||
Christine Frances Catherall | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||||
David Tony Skelton | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|||||||
David Anderton | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||||
PHILIP JOHN THOMAS | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|||||||
Anne Louise Clark | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||||
Christopher Martin Gregson | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||||
Heather Sian Kellogg | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||||
Joan Helen Foster | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||||
KEITH WOLLERTON | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|||||||
REV CHARLES EDWARD BERESFORD | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
||||||
Helen Elizabeth Hodgson | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|
||||||
Rev APRIL TOMPKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.