ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY'S, SLAUGHAM
Rhif yr elusen: 1134786
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev CARL ALEXANDER SMITH | Cadeirydd | 05 January 2017 |
|
|
||||
Philip Hawksley | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Helen Arnold | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Shana Clare Fleming | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Venetia Reynolds | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
FRANK MOSS | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Colin Howard Tomlinson | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
ALISON LOUISE COLEY | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
BARBARA BUTFOY | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
JAN ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
JON ROTHERAY | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||
RICK GROSE | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||
ANNA SESEMANN | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.